热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 沃尔核材股吧
- 新安股份股吧
- 中联重科股吧
- 青岛双星股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 福耀玻璃股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 科达股份股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 锦龙股份股吧
- 深赛格股吧
- 中国医药股吧
- 奋达科技股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中色股份股吧
- 中国高科股吧
- 新疆天业股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 科大讯飞股吧
- 承德露露股吧
- 同仁堂股吧
- 恒邦股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 汉王科技股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 华发股份股吧
- 御银股份股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 中通客车股吧
- 华英农业股吧
- 中国中铁股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 时代新材股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 苏州高新股吧
- 中航资本股吧
- 新五丰股吧
- 精达股份股吧
- 德赛电池股吧
- 大港股份股吧
- 成飞集成股吧
- 中芯国际股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 双鹭药业股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中金黄金股吧
- 莱宝高科股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 七匹狼股吧
- 洋河股份股吧
- 维维股份股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 德豪润达股吧
- 哈药股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 怡亚通股吧
- 吉电股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 紫金矿业股吧
- 康恩贝股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 永泰能源股吧
- 中国国航股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 百大集团股吧
- 华兰生物股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
新华制药(000756) 现价: 15.04 涨幅: 2.59% 涨跌: 0.38元 | ||||
成交:15017万元 | 今开: 14.52元 | 最低: 14.52元 | 振幅: 3.62% | 跌停价: 13.19元 |
市净率:2.16 | 总市值: 102.63亿 | 成交量: 101422手 | 昨收: 14.66元 | 最高: 15.05元 |
换手率: 2.26% | 涨停价: 16.13元 | 市盈率: 20.86 | 流通市值: 67.50亿 |
公司高管——
新华制药(000756)
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 职务 | 起始日期 | 终止日期 |
杜德平 | 总经理 | 2010-08-04 | -- |
王小龙 | 副总经理 | 2014-03-28 | -- |
窦学杰 | 副总经理 | 2008-12-22 | -- |
杜德清 | 副总经理 | 2008-12-22 | -- |
贺同庆 | 副总经理 | 2010-09-29 | -- |
郑忠辉 | 副总经理 | 2017-03-27 | -- |
侯宁 | 财务负责人 | 2014-04-04 | -- |
曹长求 | 董事会秘书 | 2011-12-22 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 职务 | 起始日期 | 终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2014-12-22 终止日期:2017-12-21 | |||
张代铭 | 董事长 | 2014-12-22 | 2017-12-21 |
张代铭 | 非执行董事 | 2014-12-22 | 2017-12-21 |
任福龙 | 非执行董事 | 2014-12-22 | 2017-12-21 |
杜德平 | 执行董事 | 2014-12-22 | 2017-12-21 |
徐列 | 非执行董事 | 2014-12-22 | 2017-12-21 |
赵斌 | 非执行董事 | 2014-12-22 | 2017-12-21 |
俞雄 | 独立非执行董事 | 2014-12-22 | 2015-03-20 |
陈仲戟 | 独立非执行董事 | 2014-12-22 | 2017-12-21 |
杜冠华 | 独立非执行董事 | 2015-03-20 | 2017-12-21 |
李文明 | 独立非执行董事 | 2015-03-20 | 2017-12-21 |
第7届董事会 起始日期:2011-12-22 终止日期:2014-12-21 | |||
张代铭 | 执行董事 | 2011-12-22 | 2014-12-21 |
张代铭 | 董事长 | 2011-12-22 | 2014-12-21 |
任福龙 | 非执行董事 | 2011-12-22 | 2014-12-21 |
杜德平 | 执行董事 | 2011-12-22 | 2014-12-21 |
赵松国 | 执行董事 | 2011-12-22 | 2014-04-04 |
徐列 | 非执行董事 | 2011-12-22 | 2014-12-21 |
赵斌 | 非执行董事 | 2011-12-22 | 2014-12-21 |
朱宝泉 | 独立非执行董事 | 2011-12-22 | 2014-12-21 |
白慧良 | 独立非执行董事 | 2011-12-22 | 2014-03-18 |
邝志杰 | 独立非执行董事 | 2011-12-22 | 2014-05-30 |
刘洪渭 | 独立非执行董事 | 2014-03-18 | 2014-12-21 |
陈仲戟 | 独立非执行董事 | 2014-05-30 | 2014-12-21 |
第6届董事会 起始日期:2008-12-22 终止日期:2010-09-20 | |||
郭琴 | 董事长 | 2008-12-22 | 2010-09-20 |
刘振文 | 非执行董事 | 2008-12-22 | 2010-08-04 |
徐国君 | 独立董事 | 2008-12-22 | 2009-06-08 |
李天忠 | 非执行董事 | 2008-12-22 | 2010-04-09 |
郭琴 | 执行董事 | 2008-12-22 | 2010-09-20 |
朱宝泉 | 独立董事 | 2008-12-22 | 2011-12-21 |
张代铭 | 董事长 | 2010-09-20 | 2011-12-21 |
孙明高 | 独立董事 | 2008-12-22 | 2011-12-21 |
张代铭 | 执行董事 | 2010-09-20 | 2011-12-21 |
赵斌 | 非执行董事 | 2009-06-08 | 2011-12-21 |
徐列 | 非执行董事 | 2010-06-25 | 2011-12-21 |
邝志杰 | 独立董事 | 2008-12-22 | 2011-12-21 |
赵松国 | 执行董事 | 2008-12-22 | 2011-12-21 |
任福龙 | 执行董事 | 2008-12-22 | 2011-12-21 |
曹长求 | 董事会秘书 | 2008-12-22 | 2011-12-21 |
杜德平 | 执行董事 | 2010-09-20 | 2011-12-21 |
郭磊 | 董事会秘书 | 2008-12-22 | 2011-12-21 |
第5届董事会 起始日期:2005-12-22 终止日期:2008-12-21 | |||
马永 | 董事 | 2005-12-22 | 2008-12-21 |
贺端湜 | 董事长 | 2005-12-22 | 2006-03-24 |
郭琴 | 董事长 | 2006-03-24 | 2008-12-21 |
郭琴 | 董事 | 2005-12-22 | 2008-12-21 |
郭磊 | 董事会秘书 | 2005-12-22 | 2008-12-21 |
李天忠 | 非执行董事 | 2008-06-26 | 2008-12-21 |
赵松国 | 董事 | 2005-12-22 | 2008-12-21 |
戴庆骏 | 独立董事 | 2005-12-22 | 2008-12-21 |
曹长求 | 董事会秘书 | 2005-12-22 | 2008-12-21 |
贺端湜 | 董事 | 2005-12-22 | 2006-06-09 |
任福龙 | 执行董事 | 2006-06-09 | 2008-12-21 |
刘从德 | 董事 | 2005-12-22 | 2006-06-09 |
徐国君 | 独立董事 | 2005-12-22 | 2008-12-21 |
莫仲堃 | 独立董事 | 2005-12-22 | 2008-04-16 |
孙明高 | 独立董事 | 2005-12-22 | 2008-12-21 |
刘振文 | 董事 | 2006-06-09 | 2008-12-21 |
第4届董事会 起始日期:2002-06-07 终止日期:2005-12-21 | |||
鲁省民 | 副董事长 | 2002-06-07 | 2005-12-21 |
高庆刚 | 董事 | 2002-06-07 | 2005-12-21 |
刘从德 | 董事 | 2002-06-07 | 2005-12-21 |
戴庆骏 | 独立董事 | 2003-06-09 | 2005-12-21 |
莫仲堃 | 独立董事 | 2002-06-07 | 2005-12-21 |
郭磊 | 董事会秘书 | 2002-06-07 | 2005-12-21 |
鲁省民 | 董事 | 2002-06-07 | 2005-08-26 |
孙华 | 独立董事 | 2002-06-07 | 2005-12-21 |
郭琴 | 董事 | 2002-06-07 | 2005-12-21 |
肖瑜 | 独立董事 | 2002-06-07 | 2005-12-21 |
贺端湜 | 董事 | 2002-06-07 | 2005-12-21 |
贺端湜 | 董事长 | 2002-06-07 | 2005-12-21 |
李士祥 | 董事 | 2002-06-07 | 2004-12-20 |
曹长求 | 董事会秘书 | 2002-06-07 | 2005-12-21 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 职务 | 起始日期 | 终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2014-12-22 终止日期:2017-12-21 | |||
李天忠 | 监事 | 2014-12-22 | 2017-12-21 |
李天忠 | 监事会主席 | 2014-12-22 | 2017-12-21 |
张月顺 | 独立监事 | 2014-12-22 | 2015-10-26 |
陶志超 | 独立监事 | 2014-12-22 | 2017-12-21 |
肖方玉 | 独立监事 | 2016-02-26 | 2017-12-21 |
扈艳华 | 职工监事 | 2014-12-22 | 2017-12-21 |
王剑平 | 职工监事 | 2015-08-11 | 2017-12-21 |
第7届监事会 起始日期:2011-12-22 终止日期:2014-12-21 | |||
李天忠 | 监事 | 2011-12-22 | 2014-12-21 |
李天忠 | 监事会主席 | 2011-12-22 | 2014-12-21 |
张月顺 | 独立监事 | 2011-12-22 | 2014-12-21 |
陶志超 | 独立监事 | 2011-12-22 | 2014-12-21 |
扈艳华 | 职工监事 | 2011-12-22 | 2014-12-21 |
第6届监事会 起始日期:2008-12-22 终止日期:2010-09-20 | |||
于公福 | 监事会主席 | 2008-12-22 | 2010-09-20 |
于公福 | 监事 | 2008-12-22 | 2010-09-20 |
刘强 | 职工监事 | 2008-12-22 | 2011-07-19 |
高庆刚 | 监事 | 2008-12-22 | 2009-12-28 |
张月顺 | 独立监事 | 2008-12-22 | 2011-12-21 |
扈艳华 | 职工监事 | 2011-07-19 | 2011-12-21 |
陶志超 | 独立监事 | 2008-12-22 | 2011-12-21 |
李天忠 | 监事 | 2010-06-25 | 2011-12-21 |
李天忠 | 监事会主席 | 2010-09-20 | 2011-12-21 |
第5届监事会 起始日期:2005-12-22 终止日期:2008-12-21 | |||
于公福 | 监事会主席 | 2005-12-22 | 2008-12-21 |
张月顺 | 监事 | 2005-12-22 | 2008-12-21 |
于公福 | 监事 | 2005-12-22 | 2008-12-21 |
陶志超 | 监事 | 2005-12-22 | 2008-12-21 |
高庆刚 | 监事 | 2005-12-22 | 2008-12-21 |
刘强 | 职工监事 | 2007-02-02 | 2008-12-21 |
吕忠德 | 职工监事 | 2005-12-22 | 2007-03-02 |
第4届监事会 起始日期:2002-06-07 终止日期:2004-12-20 | |||
马景星 | 监事 | 2002-06-07 | 2004-12-20 |
张月顺 | 监事 | 2002-06-07 | 2005-12-21 |
吕忠德 | 职工监事 | 2002-04-18 | 2005-12-21 |
马景星 | 监事长 | 2002-06-07 | 2004-12-20 |
陶志超 | 监事 | 2002-06-07 | 2005-12-21 |
翟鲁敏 | 监事长 | 2004-12-20 | 2005-12-21 |
翟鲁敏 | 监事 | 2002-06-07 | 2005-12-21 |
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 沃尔核材股票
- 新安股份股票
- 中联重科股票
- 青岛双星股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 福耀玻璃股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 科达股份股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 锦龙股份股票
- 深赛格股票
- 中国医药股票
- 奋达科技股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中色股份股票
- 中国高科股票
- 新疆天业股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 科大讯飞股票
- 承德露露股票
- 同仁堂股票
- 恒邦股份股票
- 万向钱潮股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 汉王科技股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 华发股份股票
- 御银股份股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 中通客车股票
- 华英农业股票
- 中国中铁股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 时代新材股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 苏州高新股票
- 中航资本股票
- 新五丰股票
- 精达股份股票
- 德赛电池股票
- 大港股份股票
- 成飞集成股票
- 中芯国际股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 双鹭药业股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 中金黄金股票
- 莱宝高科股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 七匹狼股票
- 洋河股份股票
- 维维股份股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 德豪润达股票
- 哈药股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 怡亚通股票
- 吉电股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 紫金矿业股票
- 康恩贝股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 永泰能源股票
- 中国国航股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 百大集团股票
- 华兰生物股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票