热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 沃尔核材股吧
- 新安股份股吧
- 中联重科股吧
- 青岛双星股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 福耀玻璃股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 科达股份股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 锦龙股份股吧
- 深赛格股吧
- 中国医药股吧
- 奋达科技股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中色股份股吧
- 中国高科股吧
- 新疆天业股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 科大讯飞股吧
- 承德露露股吧
- 同仁堂股吧
- 恒邦股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 汉王科技股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 华发股份股吧
- 御银股份股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 中通客车股吧
- 华英农业股吧
- 中国中铁股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 时代新材股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 苏州高新股吧
- 中航资本股吧
- 新五丰股吧
- 精达股份股吧
- 德赛电池股吧
- 大港股份股吧
- 成飞集成股吧
- 中芯国际股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 双鹭药业股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中金黄金股吧
- 莱宝高科股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 七匹狼股吧
- 洋河股份股吧
- 维维股份股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 德豪润达股吧
- 哈药股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 怡亚通股吧
- 吉电股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 紫金矿业股吧
- 康恩贝股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 永泰能源股吧
- 中国国航股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 百大集团股吧
- 华兰生物股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
亚星化学(600319) 现价: 3.90 涨幅: 1.83% 涨跌: 0.07元 | ||||
成交:2628万元 | 今开: 3.83元 | 最低: 3.76元 | 振幅: 4.70% | 跌停价: 3.45元 |
市净率:2.60 | 总市值: 15.12亿 | 成交量: 68290手 | 昨收: 3.83元 | 最高: 3.94元 |
换手率: 2.16% | 涨停价: 4.21元 | 市盈率: -154.78 | 流通市值: 12.31亿 |
公司高管——
亚星化学(600319)
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 职务 | 起始日期 | 终止日期 |
王瑞林 | 总经理 | 2014-10-10 | -- |
孙岩 | 副总经理 | 2013-02-04 | -- |
孙岩 | 董事会秘书 | 2013-06-30 | -- |
吕云 | 财务总监 | 2014-01-27 | -- |
崔焕义 | 副总经理 | 2016-10-26 | -- |
杨雷 | 副总经理 | 2016-10-26 | -- |
王景春 | 副总经理 | 2014-10-10 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 职务 | 起始日期 | 终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2016-10-26 终止日期:2019-10-24 | |||
苏从跃 | 董事长 | 2016-10-26 | 2019-10-24 |
苏从跃 | 董事 | 2016-10-25 | 2019-10-24 |
曹希波 | 副董事长 | 2016-10-26 | 2019-10-24 |
曹希波 | 董事 | 2016-10-25 | 2019-10-24 |
蔡清爽 | 董事 | 2016-10-25 | 2019-10-24 |
吕云 | 董事 | 2016-10-25 | 2019-10-24 |
顾亚平 | 独立董事 | 2016-10-25 | 2019-10-24 |
蔡荣鑫 | 独立董事 | 2016-10-25 | 2019-10-24 |
李光强 | 独立董事 | 2016-10-25 | 2019-10-24 |
第5届董事会 起始日期:2014-01-27 终止日期:2014-10-10 | |||
李白贤 | 董事长 | 2014-01-27 | 2014-10-10 |
王瑞林 | 董事长 | 2014-10-10 | 2016-10-24 |
王瑞林 | 董事 | 2014-10-10 | 2016-10-24 |
孙树声 | 董事长 | 2013-02-04 | 2014-01-02 |
孙岩 | 董事 | 2013-02-04 | 2016-10-24 |
孙岩 | 代理董事长 | 2014-08-22 | 2014-10-10 |
孙树声 | 董事 | 2013-02-04 | 2014-01-02 |
李白贤 | 代理董事长 | 2014-01-02 | 2014-01-27 |
谭新良 | 董事 | 2013-02-04 | 2014-08-12 |
李白贤 | 董事 | 2013-02-04 | 2014-10-10 |
陈宝国 | 董事 | 2014-01-27 | 2015-03-02 |
朱秉新 | 董事 | 2013-02-04 | 2014-05-07 |
吕云 | 董事 | 2014-10-10 | 2016-10-24 |
魏嵘 | 董事 | 2013-02-04 | 2014-05-07 |
付振亮 | 董事 | 2015-04-23 | 2016-10-24 |
李君发 | 独立董事 | 2013-02-04 | 2015-04-23 |
门熹 | 独立董事 | 2013-02-04 | 2013-12-27 |
梁仕念 | 独立董事 | 2013-12-27 | 2016-10-24 |
冯琳珺 | 独立董事 | 2013-02-04 | 2016-10-24 |
李光强 | 独立董事 | 2015-04-23 | 2016-10-24 |
第4届董事会 起始日期:2009-01-07 终止日期:2010-11-18 | |||
陈华森 | 董事长 | 2009-01-07 | 2010-11-18 |
刘建平 | 董事 | 2009-01-07 | 2010-04-16 |
陈华森 | 董事 | 2009-01-07 | 2010-12-23 |
段晓光 | 董事 | 2009-01-07 | 2010-01-26 |
汪波 | 董事会秘书 | 2009-01-07 | 2010-11-10 |
汪波 | 董事 | 2009-01-07 | 2010-12-23 |
张福涛 | 董事 | 2010-09-30 | 2010-12-23 |
周建强 | 董事 | 2009-01-07 | 2011-12-19 |
唐文军 | 代理董事长 | 2010-11-18 | 2010-12-23 |
周建强 | 副董事长 | 2009-01-07 | 2011-12-19 |
唐文军 | 代理董事会秘书 | 2010-11-10 | 2010-12-07 |
鄢辉 | 董事 | 2010-01-26 | 2011-08-26 |
曹希波 | 董事长 | 2010-12-23 | 2013-02-03 |
曹希波 | 董事 | 2010-12-23 | 2013-02-03 |
朱秉新 | 董事 | 2012-05-23 | 2013-02-03 |
朱秉新 | 副董事长 | 2012-05-23 | 2013-02-03 |
唐文军 | 董事 | 2009-01-07 | 2013-02-03 |
郝玉江 | 董事 | 2011-03-24 | 2013-02-03 |
董治 | 董事 | 2011-03-24 | 2013-02-03 |
王志峰 | 董事 | 2009-01-07 | 2012-05-23 |
魏嵘 | 董事 | 2012-05-23 | 2013-02-03 |
周洋 | 独立董事 | 2009-01-07 | 2013-02-03 |
陈坚 | 独立董事 | 2009-01-07 | 2012-05-23 |
韩俊生 | 独立董事 | 2009-01-07 | 2013-02-03 |
王维盛 | 独立董事 | 2009-01-07 | 2013-02-03 |
第3届董事会 起始日期:2006-01-10 终止日期:2009-01-06 | |||
周建强 | 副董事长 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
周建强 | 董事 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
周洋 | 独立董事 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
陈坚 | 独立董事 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
张鸣华 | 独立董事 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
董顺兴 | 董事 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
陈华森 | 董事 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
孙士金 | 独立董事 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
刘建平 | 董事 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
唐文军 | 董事 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
段晓光 | 董事 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
汪波 | 董事 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
汪波 | 董事会秘书 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
董顺兴 | 董事长 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
第2届董事会 起始日期:2003-01-10 终止日期:2006-01-09 | |||
周建强 | 副董事长 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
周建强 | 董事 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
陈华森 | 董事 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
张鸣华 | 独立董事 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
刘洪渭 | 独立董事 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
范洪义 | 独立董事 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
汪波 | 董事 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
汪波 | 董事会秘书 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
段晓光 | 董事 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
王仁堂 | 独立董事 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
董顺兴 | 董事长 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
董顺兴 | 董事 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
陈敏耀 | 董事 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
刘建平 | 董事 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 职务 | 起始日期 | 终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2016-10-25 终止日期:2019-10-24 | |||
古开华 | 监事 | 2016-10-25 | 2019-10-24 |
古开华 | 监事会主席 | 2016-10-26 | 2019-10-24 |
徐继奎 | 职工监事 | 2016-10-25 | 2019-10-24 |
刘洪敏 | 职工监事 | 2016-10-25 | 2019-10-24 |
第5届监事会 起始日期:2014-10-10 终止日期:2016-10-26 | |||
徐继奎 | 监事会主席 | 2014-10-10 | 2016-10-26 |
沈志敏 | 监事会主席 | 2013-02-04 | 2014-09-23 |
沈志敏 | 监事 | 2013-02-04 | 2014-09-23 |
徐继奎 | 监事 | 2013-02-04 | 2016-10-24 |
刘震 | 职工代表监事 | 2013-02-04 | 2016-10-24 |
刘洪敏 | 职工监事 | 2015-03-13 | 2016-10-24 |
付振亮 | 职工代表监事 | 2014-09-23 | 2015-03-13 |
第4届监事会 起始日期:2009-01-07 终止日期:2013-02-03 | |||
黄涛 | 监事 | 2009-01-07 | 2013-02-03 |
黄涛 | 监事会主席 | 2009-01-07 | 2013-02-03 |
裴延智 | 监事 | 2012-05-23 | 2013-02-03 |
林平 | 职工代表监事 | 2009-01-07 | 2012-05-23 |
毕永昌 | 监事 | 2009-01-07 | 2012-05-23 |
刘震 | 职工监事 | 2012-04-26 | 2013-02-03 |
第3届监事会 起始日期:2006-01-10 终止日期:2009-01-06 | |||
张会云 | 职工监事 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
张会云 | 监事会召集人 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
黄涛 | 监事 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
毕永昌 | 监事 | 2006-01-10 | 2009-01-06 |
第2届监事会 起始日期:2003-01-10 终止日期:2006-01-09 | |||
钱晓东 | 职工监事 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
张会云 | 监事 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
张会云 | 监事会召集人 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
毕永昌 | 监事 | 2003-01-10 | 2006-01-09 |
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 沃尔核材股票
- 新安股份股票
- 中联重科股票
- 青岛双星股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 福耀玻璃股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 科达股份股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 锦龙股份股票
- 深赛格股票
- 中国医药股票
- 奋达科技股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中色股份股票
- 中国高科股票
- 新疆天业股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 科大讯飞股票
- 承德露露股票
- 同仁堂股票
- 恒邦股份股票
- 万向钱潮股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 汉王科技股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 华发股份股票
- 御银股份股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 中通客车股票
- 华英农业股票
- 中国中铁股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 时代新材股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 苏州高新股票
- 中航资本股票
- 新五丰股票
- 精达股份股票
- 德赛电池股票
- 大港股份股票
- 成飞集成股票
- 中芯国际股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 双鹭药业股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 中金黄金股票
- 莱宝高科股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 七匹狼股票
- 洋河股份股票
- 维维股份股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 德豪润达股票
- 哈药股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 怡亚通股票
- 吉电股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 紫金矿业股票
- 康恩贝股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 永泰能源股票
- 中国国航股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 百大集团股票
- 华兰生物股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票