热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 沃尔核材股吧
- 新安股份股吧
- 中联重科股吧
- 青岛双星股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 福耀玻璃股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 科达股份股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 锦龙股份股吧
- 深赛格股吧
- 中国医药股吧
- 奋达科技股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中色股份股吧
- 中国高科股吧
- 新疆天业股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 科大讯飞股吧
- 承德露露股吧
- 同仁堂股吧
- 恒邦股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 汉王科技股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 华发股份股吧
- 御银股份股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 中通客车股吧
- 华英农业股吧
- 中国中铁股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 时代新材股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 苏州高新股吧
- 中航资本股吧
- 新五丰股吧
- 精达股份股吧
- 德赛电池股吧
- 大港股份股吧
- 成飞集成股吧
- 中芯国际股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 双鹭药业股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中金黄金股吧
- 莱宝高科股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 七匹狼股吧
- 洋河股份股吧
- 维维股份股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 德豪润达股吧
- 哈药股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 怡亚通股吧
- 吉电股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 紫金矿业股吧
- 康恩贝股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 永泰能源股吧
- 中国国航股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 百大集团股吧
- 华兰生物股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
驰宏锌锗(600497) 现价: 5.73 涨幅: 7.71% 涨跌: 0.41元 | ||||
成交:125591万元 | 今开: 5.52元 | 最低: 5.42元 | 振幅: 6.95% | 跌停价: 4.79元 |
市净率:1.84 | 总市值: 291.73亿 | 成交量: 2229277手 | 昨收: 5.32元 | 最高: 5.79元 |
换手率: 4.38% | 涨停价: 5.85元 | 市盈率: 24.85 | 流通市值: 291.73亿 |
公司高管——
驰宏锌锗(600497)
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 职务 | 起始日期 | 终止日期 |
孙成余 | 总经理 | 2015-04-17 | -- |
陈青 | 党委书记 | 2014-12-31 | -- |
曾普海 | 副总经理 | 2014-11-05 | -- |
柴正龙 | 副总经理 | 2014-11-05 | -- |
罗大锋 | 副总经理 | 2016-03-22 | -- |
黄云东 | 副总经理 | 2016-05-18 | -- |
贾著红 | 总工程师 | 2008-03-03 | -- |
李昌云 | 总会计师 | 2009-04-15 | -- |
王小强 | 董事会秘书 | 2017-04-21 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 职务 | 起始日期 | 终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2016-02-01 终止日期:2019-01-31 | |||
孙勇 | 董事 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
孙勇 | 董事长 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
田永 | 董事 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
沈立俊 | 董事 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
王峰 | 董事 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
孙成余 | 董事 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
陈青 | 董事 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
苏廷敏 | 董事 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
朱锦余 | 独立董事 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
石英 | 独立董事 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
王榆森 | 独立董事 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
李富昌 | 独立董事 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
第5届董事会 起始日期:2012-12-28 终止日期:2016-01-31 | |||
董英 | 董事长 | 2012-12-28 | 2016-01-31 |
董英 | 董事 | 2012-12-28 | 2016-01-31 |
陈进 | 副董事长 | 2012-12-28 | 2014-08-29 |
陈进 | 董事 | 2012-12-28 | 2014-08-29 |
沈立俊 | 副董事长 | 2014-10-22 | 2016-01-31 |
沈立俊 | 董事 | 2012-12-28 | 2016-01-31 |
陈华国 | 董事 | 2012-12-28 | 2016-01-31 |
许彦明 | 董事 | 2012-12-28 | 2016-01-31 |
王峰 | 董事 | 2012-12-28 | 2016-01-31 |
陈青 | 董事 | 2015-01-12 | 2016-01-31 |
陈智 | 独立董事 | 2012-12-28 | 2015-01-12 |
赵翠青 | 独立董事 | 2012-12-28 | 2016-01-31 |
段万春 | 独立董事 | 2015-01-12 | 2016-01-31 |
朱锦余 | 独立董事 | 2012-12-28 | 2016-01-31 |
第4届董事会 起始日期:2009-11-16 终止日期:2012-12-27 | |||
董英 | 董事 | 2009-11-16 | 2012-12-27 |
董英 | 董事长 | 2009-11-16 | 2012-12-27 |
王洪江 | 董事 | 2009-11-16 | 2012-12-27 |
王洪江 | 副董事长 | 2009-11-16 | 2012-12-27 |
陈进 | 董事 | 2009-11-16 | 2012-12-27 |
武佩雄 | 董事 | 2009-11-16 | 2012-12-27 |
王进 | 董事 | 2009-11-16 | 2012-12-27 |
杨宏 | 董事 | 2009-11-16 | 2012-12-27 |
肖建明 | 独立董事 | 2009-11-16 | 2012-12-27 |
(suǒ)克明 | 独立董事 | 2009-11-16 | 2012-12-27 |
郎志钧 | 独立董事 | 2009-11-16 | 2012-12-27 |
第3届董事会 起始日期:2006-10-12 终止日期:2009-11-15 | |||
肖建明 | 独立董事 | 2006-10-12 | 2009-11-15 |
俞德庆 | 董事 | 2006-10-12 | 2009-11-15 |
王洪江 | 副董事长 | 2006-10-12 | 2009-11-15 |
周强 | 董事 | 2006-10-12 | 2009-11-15 |
王洪江 | 董事 | 2006-10-12 | 2009-11-15 |
董英 | 董事 | 2006-10-12 | 2009-11-15 |
董英 | 董事长 | 2006-10-12 | 2009-11-15 |
顾昆生 | 董事 | 2006-10-12 | 2009-11-15 |
唐云沧 | 董事会秘书 | 2009-04-15 | 2009-11-15 |
陈进 | 董事 | 2006-10-12 | 2009-11-15 |
赵明 | 董事会秘书 | 2006-10-12 | 2009-04-15 |
郎志钧 | 独立董事 | 2006-10-12 | 2009-11-15 |
(suǒ)克明 | 独立董事 | 2006-10-12 | 2009-11-15 |
第2届董事会 起始日期:2003-08-01 终止日期:2006-10-11 | |||
朱锦余 | 独立董事 | 2003-08-01 | 2006-10-11 |
朱崇仁 | 董事长 | 2003-08-01 | 2006-10-11 |
龚陆琪 | 董事 | 2003-08-01 | 2006-10-11 |
赵明 | 董事会秘书 | 2003-08-01 | 2006-10-11 |
顾昆生 | 董事 | 2003-08-01 | 2006-10-11 |
朱崇仁 | 董事 | 2003-08-01 | 2006-10-11 |
王洪江 | 副董事长 | 2004-08-18 | 2006-10-11 |
邓志民 | 独立董事 | 2003-08-01 | 2006-10-11 |
刘宗全 | 董事 | 2004-09-24 | 2006-10-11 |
浦绍俊 | 董事 | 2003-08-01 | 2004-08-18 |
浦绍俊 | 副董事长 | 2003-08-01 | 2004-08-18 |
陈耀光 | 独立董事 | 2004-09-24 | 2006-10-11 |
李邑飞 | 独立董事 | 2003-08-01 | 2004-08-18 |
王洪江 | 董事 | 2003-08-01 | 2006-10-11 |
谢朝东 | 董事 | 2003-08-01 | 2006-10-11 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 职务 | 起始日期 | 终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2016-02-01 终止日期:2019-01-31 | |||
张自义 | 监事 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
张自义 | 监事会主席 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
罗刚 | 监事 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
刘鹏安 | 监事 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
何吉勇 | 职工监事 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
刘文方 | 职工监事 | 2016-02-01 | 2019-01-31 |
第5届监事会 起始日期:2012-12-28 终止日期:2016-01-31 | |||
张自义 | 监事会主席 | 2012-12-28 | 2016-01-31 |
张自义 | 监事 | 2012-12-28 | 2016-01-31 |
张杰 | 监事 | 2012-12-28 | 2016-01-31 |
罗刚 | 监事 | 2012-12-28 | 2016-01-31 |
谢开龙 | 职工监事 | 2012-12-28 | 2015-03-13 |
何吉勇 | 职工监事 | 2015-03-13 | 2016-01-31 |
陆跃邦 | 职工监事 | 2012-12-28 | 2016-01-31 |
第4届监事会 起始日期:2009-11-16 终止日期:2012-12-27 | |||
张自义 | 监事会主席 | 2009-11-16 | 2012-12-27 |
张自义 | 监事 | 2009-11-16 | 2012-12-27 |
顾昆生 | 监事 | 2009-11-16 | 2012-12-27 |
刘俊 | 监事 | 2009-11-16 | 2012-12-27 |
谢开龙 | 职工监事 | 2009-11-16 | 2012-12-27 |
陆跃邦 | 职工监事 | 2009-11-16 | 2012-12-27 |
第3届监事会 起始日期:2006-10-12 终止日期:2009-11-15 | |||
张自义 | 监事会主席 | 2006-10-12 | 2009-11-15 |
陈松平 | 监事 | 2006-10-12 | 2009-11-15 |
张自义 | 监事 | 2006-10-12 | 2009-11-15 |
杨合荣 | 监事 | 2006-10-12 | 2009-11-15 |
李增光 | 职工监事 | 2007-04-30 | 2009-11-15 |
刘宗全 | 监事 | 2006-10-12 | 2009-11-15 |
谢朝东 | 监事 | 2006-10-12 | 2007-03-30 |
刘俊 | 监事 | 2007-03-30 | 2009-11-15 |
蒋绍康 | 职工监事 | 2007-04-30 | 2009-11-15 |
第2届监事会 起始日期:2003-08-01 终止日期:2006-10-11 | |||
曹忠奎 | 监事会主席 | 2003-08-01 | 2006-10-11 |
陈松平 | 监事 | 2003-08-01 | 2006-10-11 |
许彦明 | 监事 | 2003-08-01 | 2006-10-11 |
郭俊 | 监事 | 2003-08-01 | 2006-10-11 |
毛智敏 | 监事 | 2003-08-01 | 2006-10-11 |
段开荣 | 监事 | 2003-08-01 | 2006-10-11 |
杨合荣 | 监事 | 2003-08-01 | 2006-10-11 |
曹忠奎 | 监事 | 2003-08-01 | 2006-10-11 |
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 沃尔核材股票
- 新安股份股票
- 中联重科股票
- 青岛双星股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 福耀玻璃股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 科达股份股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 锦龙股份股票
- 深赛格股票
- 中国医药股票
- 奋达科技股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中色股份股票
- 中国高科股票
- 新疆天业股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 科大讯飞股票
- 承德露露股票
- 同仁堂股票
- 恒邦股份股票
- 万向钱潮股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 汉王科技股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 华发股份股票
- 御银股份股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 中通客车股票
- 华英农业股票
- 中国中铁股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 时代新材股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 苏州高新股票
- 中航资本股票
- 新五丰股票
- 精达股份股票
- 德赛电池股票
- 大港股份股票
- 成飞集成股票
- 中芯国际股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 双鹭药业股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 中金黄金股票
- 莱宝高科股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 七匹狼股票
- 洋河股份股票
- 维维股份股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 德豪润达股票
- 哈药股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 怡亚通股票
- 吉电股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 紫金矿业股票
- 康恩贝股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 永泰能源股票
- 中国国航股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 百大集团股票
- 华兰生物股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票