热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 沃尔核材股吧
- 新安股份股吧
- 中联重科股吧
- 青岛双星股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 福耀玻璃股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 科达股份股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 锦龙股份股吧
- 深赛格股吧
- 中国医药股吧
- 奋达科技股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中色股份股吧
- 中国高科股吧
- 新疆天业股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 科大讯飞股吧
- 承德露露股吧
- 同仁堂股吧
- 恒邦股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 汉王科技股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 华发股份股吧
- 御银股份股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 中通客车股吧
- 华英农业股吧
- 中国中铁股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 时代新材股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 苏州高新股吧
- 中航资本股吧
- 新五丰股吧
- 精达股份股吧
- 德赛电池股吧
- 大港股份股吧
- 成飞集成股吧
- 中芯国际股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 双鹭药业股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中金黄金股吧
- 莱宝高科股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 七匹狼股吧
- 洋河股份股吧
- 维维股份股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 德豪润达股吧
- 哈药股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 怡亚通股吧
- 吉电股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 紫金矿业股吧
- 康恩贝股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 永泰能源股吧
- 中国国航股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 百大集团股吧
- 华兰生物股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
东安动力(600178) 现价: 9.12 涨幅: 1.79% 涨跌: 0.16元 | ||||
成交:24709万元 | 今开: 8.86元 | 最低: 8.81元 | 振幅: 3.57% | 跌停价: 8.06元 |
市净率:1.71 | 总市值: 43.35亿 | 成交量: 274682手 | 昨收: 8.96元 | 最高: 9.13元 |
换手率: 5.89% | 涨停价: 9.86元 | 市盈率: -222.19 | 流通市值: 42.54亿 |
公司高管——
东安动力(600178)
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 职务 | 起始日期 | 终止日期 |
宋志强 | 总经理 | 2017-10-09 | -- |
王江华 | 董事会秘书 | 2015-06-26 | -- |
李学军 | 副总经理 | 2013-11-29 | -- |
杨宝全 | 副总经理 | 2013-11-29 | -- |
任纪刚 | 总会计师 | 2017-05-05 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 职务 | 起始日期 | 终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2015-06-26 终止日期:2018-06-25 | |||
连刚 | 董事长 | 2016-05-06 | 2017-01-10 |
连刚 | 董事 | 2016-05-06 | 2017-01-10 |
陈笠宝 | 董事长 | 2017-10-09 | 2018-06-25 |
陈笠宝 | 非独立董事 | 2015-06-26 | 2018-06-25 |
张宝林 | 非独立董事 | 2015-06-26 | 2016-03-31 |
张宝林 | 董事长 | 2015-06-26 | 2016-03-31 |
谢光 | 非独立董事 | 2015-06-26 | 2018-06-25 |
张钊 | 非独立董事 | 2015-06-26 | 2015-12-20 |
江红 | 非独立董事 | 2015-06-26 | 2017-01-10 |
周爱琳 | 非独立董事 | 2015-06-26 | 2018-06-25 |
宋志强 | 董事 | 2016-05-06 | 2018-06-25 |
任纪刚 | 董事 | 2017-05-19 | 2018-06-25 |
王银燕 | 独立董事 | 2015-06-26 | 2018-06-25 |
王洪祥 | 独立董事 | 2015-06-26 | 2018-06-25 |
王福胜 | 独立董事 | 2015-06-26 | 2018-06-25 |
第5届董事会 起始日期:2012-08-24 终止日期:2015-06-25 | |||
邹文超 | 董事 | 2012-08-24 | 2015-01-21 |
邹文超 | 董事长 | 2012-08-24 | 2015-01-21 |
张宝林 | 董事 | 2015-04-16 | 2015-06-25 |
张宝林 | 董事长 | 2015-04-16 | 2015-06-25 |
马俊坡 | 董事 | 2012-08-24 | 2013-05-24 |
谢光 | 董事 | 2013-05-24 | 2015-06-25 |
张钊 | 董事 | 2012-08-24 | 2015-06-25 |
陈笠宝 | 董事 | 2012-08-24 | 2015-06-25 |
江红 | 董事 | 2012-08-24 | 2015-06-25 |
周爱琳 | 董事 | 2012-08-24 | 2015-06-25 |
王银燕 | 独立董事 | 2012-08-24 | 2015-06-25 |
王洪祥 | 独立董事 | 2012-08-24 | 2015-06-25 |
王福胜 | 独立董事 | 2012-08-24 | 2015-06-25 |
第4届董事会 起始日期:2009-01-07 终止日期:2009-06-19 | |||
连刚 | 代理董事会秘书 | 2009-01-07 | 2009-06-19 |
连刚 | 董事长 | 2009-01-07 | 2012-08-23 |
连刚 | 董事 | 2009-01-07 | 2012-08-23 |
赵慧侠 | 董事 | 2009-01-07 | 2012-08-23 |
闫灵喜 | 董事 | 2009-01-07 | 2012-08-23 |
孙德山 | 董事 | 2009-01-07 | 2012-08-23 |
杜毅 | 董事 | 2009-01-07 | 2012-08-23 |
范有成 | 董事 | 2009-01-07 | 2012-08-23 |
须桐兴 | 独立董事 | 2009-01-07 | 2012-08-23 |
郭颂铎 | 独立董事 | 2009-01-07 | 2012-08-23 |
徐国文 | 独立董事 | 2009-01-07 | 2012-08-23 |
第3届董事会 起始日期:2005-04-06 终止日期:2009-01-06 | |||
王忠庆 | 独立董事 | 2005-04-06 | 2009-01-06 |
杜毅 | 董事 | 2007-09-10 | 2009-01-06 |
白萍 | 董事 | 2005-04-06 | 2006-05-10 |
王军 | 董事 | 2005-04-06 | 2009-01-06 |
连刚 | 董事 | 2007-09-10 | 2009-01-06 |
熊网章 | 独立董事 | 2005-04-06 | 2006-05-10 |
蔡速平 | 董事 | 2005-04-06 | 2007-09-10 |
李耀 | 董事 | 2006-05-10 | 2007-09-10 |
闫灵喜 | 董事 | 2007-09-10 | 2009-01-06 |
连刚 | 董事长 | 2007-09-10 | 2009-01-06 |
刘洪德 | 董事 | 2005-04-06 | 2006-05-10 |
刘涛 | 董事 | 2005-04-06 | 2007-09-10 |
刘涛 | 董事长 | 2005-04-06 | 2007-09-10 |
刘赪 | 董事 | 2005-04-06 | 2006-05-10 |
马川利 | 董事 | 2005-04-06 | 2007-09-10 |
马川利 | 副董事长 | 2005-04-06 | 2009-01-06 |
赵慧侠 | 董事 | 2005-04-06 | 2009-01-06 |
姜俊奇 | 董事会秘书 | 2005-04-06 | 2009-01-06 |
孙德山 | 董事 | 2007-09-10 | 2009-01-06 |
李桂荣 | 独立董事 | 2005-04-06 | 2009-01-06 |
张宝山 | 独立董事 | 2005-04-06 | 2009-01-06 |
第2届董事会 起始日期:2002-03-29 终止日期:2005-04-05 | |||
张有华 | 独立董事 | 2002-03-29 | 2005-04-05 |
窦传尧 | 董事 | 2002-03-29 | 2003-04-22 |
周永华 | 董事 | 2002-03-29 | 2003-09-10 |
袁刚明 | 董事 | 2002-03-29 | 2004-07-28 |
张宝山 | 独立董事 | 2003-09-10 | 2005-04-05 |
徐兴春 | 董事 | 2002-03-29 | 2003-09-10 |
赵慧侠 | 董事 | 2004-07-28 | 2005-04-05 |
须桐兴 | 董事长 | 2002-03-29 | 2004-07-28 |
刘洪德 | 副董事长 | 2002-03-29 | 2005-04-05 |
刘洪德 | 董事 | 2002-03-29 | 2005-04-05 |
刘富吉 | 董事 | 2002-03-29 | 2004-07-28 |
白萍 | 董事 | 2002-03-29 | 2005-04-05 |
连刚 | 董事 | 2003-09-10 | 2005-04-05 |
李桂荣 | 独立董事 | 2003-09-10 | 2005-04-05 |
姜俊奇 | 董事会秘书 | 2002-03-29 | 2005-04-05 |
郭颂铎 | 董事 | 2002-03-29 | 2003-09-10 |
刘洪德 | 董事长 | 2004-07-28 | 2005-04-05 |
马川利 | 董事 | 2004-07-28 | 2005-04-05 |
须桐兴 | 董事 | 2002-03-29 | 2004-07-28 |
熊网章 | 独立董事 | 2002-03-29 | 2005-04-05 |
王忠庆 | 独立董事 | 2003-09-10 | 2005-04-05 |
王英杰 | 董事 | 2002-03-29 | 2003-09-10 |
刘赪 | 董事 | 2002-03-29 | 2005-04-05 |
王军 | 董事 | 2003-04-22 | 2005-04-05 |
谭瑞松 | 副董事长 | 2002-03-29 | 2005-04-05 |
谭瑞松 | 董事 | 2002-03-29 | 2005-04-05 |
秦诚教 | 董事 | 2002-03-29 | 2004-07-28 |
蔡速平 | 董事 | 2004-07-28 | 2005-04-05 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 职务 | 起始日期 | 终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2015-06-26 终止日期:2018-06-25 | |||
陈剑锋 | 监事会主席 | 2015-06-26 | 2018-06-25 |
陈剑锋 | 监事 | 2015-06-26 | 2018-06-25 |
李伟 | 监事 | 2015-06-26 | 2018-06-25 |
刘堃 | 职工监事 | 2015-06-26 | 2018-06-25 |
第5届监事会 起始日期:2012-08-24 终止日期:2015-06-25 | |||
陈剑锋 | 监事 | 2012-08-24 | 2015-06-25 |
陈剑锋 | 监事会主席 | 2012-08-24 | 2015-06-25 |
刘堃 | 职工监事 | 2012-08-24 | 2015-06-25 |
李伟 | 监事 | 2012-08-24 | 2015-06-25 |
第4届监事会 起始日期:2009-01-07 终止日期:2012-08-23 | |||
龚永胜 | 监事会主席 | 2009-01-07 | 2012-08-23 |
龚永胜 | 职工代表监事 | 2009-01-07 | 2012-08-23 |
王海平 | 监事 | 2009-01-07 | 2012-08-23 |
张守彦 | 监事 | 2009-01-07 | 2012-08-23 |
第3届监事会 起始日期:2005-04-06 终止日期:2009-01-06 | |||
龚永胜 | 监事会召集人 | 2005-04-06 | 2009-01-06 |
龚永胜 | 职工代表监事 | 2005-03-03 | 2009-01-06 |
于健 | 监事 | 2005-04-06 | 2009-01-06 |
王海平 | 监事 | 2005-04-06 | 2009-01-06 |
第2届监事会 起始日期:2002-03-29 终止日期:2005-04-05 | |||
崔耀辉 | 职工代表监事 | 2002-03-29 | 2005-04-05 |
王海平 | 监事 | 2002-03-29 | 2005-04-05 |
孙开运 | 监事会召集人 | 2002-03-29 | 2005-04-05 |
孙开运 | 监事 | 2002-03-29 | 2005-04-05 |
秦余春 | 监事 | 2003-04-22 | 2005-04-05 |
刘连生 | 职工代表监事 | 2002-03-29 | 2005-04-05 |
曹秋芝 | 监事 | 2002-03-29 | 2002-04-22 |
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 沃尔核材股票
- 新安股份股票
- 中联重科股票
- 青岛双星股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 福耀玻璃股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 科达股份股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 锦龙股份股票
- 深赛格股票
- 中国医药股票
- 奋达科技股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中色股份股票
- 中国高科股票
- 新疆天业股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 科大讯飞股票
- 承德露露股票
- 同仁堂股票
- 恒邦股份股票
- 万向钱潮股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 汉王科技股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 华发股份股票
- 御银股份股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 中通客车股票
- 华英农业股票
- 中国中铁股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 时代新材股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 苏州高新股票
- 中航资本股票
- 新五丰股票
- 精达股份股票
- 德赛电池股票
- 大港股份股票
- 成飞集成股票
- 中芯国际股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 双鹭药业股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 中金黄金股票
- 莱宝高科股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 七匹狼股票
- 洋河股份股票
- 维维股份股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 德豪润达股票
- 哈药股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 怡亚通股票
- 吉电股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 紫金矿业股票
- 康恩贝股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 永泰能源股票
- 中国国航股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 百大集团股票
- 华兰生物股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票