热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 沃尔核材股吧
- 新安股份股吧
- 中联重科股吧
- 青岛双星股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 福耀玻璃股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 科达股份股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 锦龙股份股吧
- 深赛格股吧
- 中国医药股吧
- 奋达科技股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中色股份股吧
- 中国高科股吧
- 新疆天业股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 科大讯飞股吧
- 承德露露股吧
- 同仁堂股吧
- 恒邦股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 汉王科技股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 华发股份股吧
- 御银股份股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 中通客车股吧
- 华英农业股吧
- 中国中铁股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 时代新材股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 苏州高新股吧
- 中航资本股吧
- 新五丰股吧
- 精达股份股吧
- 德赛电池股吧
- 大港股份股吧
- 成飞集成股吧
- 中芯国际股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 双鹭药业股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中金黄金股吧
- 莱宝高科股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 七匹狼股吧
- 洋河股份股吧
- 维维股份股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 德豪润达股吧
- 哈药股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 怡亚通股吧
- 吉电股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 紫金矿业股吧
- 康恩贝股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 永泰能源股吧
- 中国国航股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 百大集团股吧
- 华兰生物股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
广济药业(000952) 现价: 5.25 涨幅: 1.94% 涨跌: 0.10元 | ||||
成交:2473万元 | 今开: 5.12元 | 最低: 5.12元 | 振幅: 2.91% | 跌停价: 4.64元 |
市净率:1.47 | 总市值: 18.37亿 | 成交量: 47517手 | 昨收: 5.15元 | 最高: 5.27元 |
换手率: 1.38% | 涨停价: 5.67元 | 市盈率: -8.31 | 流通市值: 18.06亿 |
公司高管——
广济药业(000952)
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 职务 | 起始日期 | 终止日期 |
杨琳 | 总经理 | 2017-09-06 | -- |
阮忠义 | 副总经理 | 2011-11-10 | -- |
郭韶智 | 副总经理 | 2014-02-24 | -- |
王欣 | 副总经理 | 2011-11-10 | -- |
卢正东 | 副总经理 | 2015-01-06 | -- |
王专旭 | 副总经理 | 2016-03-31 | -- |
李佑威 | 副总经理 | 2016-12-06 | -- |
安江波 | 董事会秘书 | 2014-11-07 | -- |
胡明峰 | 财务总监 | 2016-09-14 | -- |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 职务 | 起始日期 | 终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2015-10-30 终止日期:2018-01-05 | |||
安靖 | 董事 | 2017-09-06 | 2018-01-05 |
龚道夷 | 董事长 | 2015-09-08 | 2017-08-19 |
龚道夷 | 非独立董事 | 2015-09-08 | 2017-08-19 |
安靖 | 董事长 | 2017-09-06 | 2018-01-05 |
王品 | 代理董事长 | 2017-08-21 | 2017-09-06 |
王品 | 代理董事长 | 2015-08-21 | 2015-09-08 |
林志东 | 董事 | 2015-01-06 | 2015-08-21 |
林志东 | 董事长 | 2015-01-06 | 2015-08-21 |
王品 | 董事 | 2015-01-06 | 2018-01-05 |
陈飞豹 | 董事 | 2015-01-06 | 2016-01-10 |
刘毅 | 董事 | 2015-01-06 | 2016-09-13 |
王专旭 | 董事 | 2015-01-06 | 2018-01-05 |
张斌 | 董事 | 2015-01-06 | 2018-01-05 |
胡明峰 | 董事 | 2016-10-10 | 2018-01-05 |
杨琳 | 董事 | 2017-09-06 | 2018-01-05 |
邹光明 | 独立董事 | 2015-01-06 | 2018-01-05 |
杨汉明 | 独立董事 | 2015-01-06 | 2018-01-05 |
张建华 | 独立董事 | 2015-01-06 | 2016-01-29 |
曹亮 | 独立董事 | 2016-01-29 | 2018-01-05 |
第7届董事会 起始日期:2013-06-30 终止日期:2015-01-05 | |||
何谧 | 董事长 | 2011-11-10 | 2015-01-05 |
何谧 | 董事 | 2011-11-10 | 2015-01-05 |
胡电铃 | 董事 | 2011-11-10 | 2013-08-30 |
胡电铃 | 副董事长 | 2011-11-10 | 2013-08-30 |
阮忠义 | 董事 | 2011-11-10 | 2015-01-05 |
陈全云 | 董事 | 2011-11-10 | 2014-08-18 |
王专旭 | 董事 | 2011-11-10 | 2015-01-05 |
李纲 | 董事 | 2011-11-10 | 2015-01-05 |
廖洪 | 独立董事 | 2011-11-10 | 2015-01-05 |
陈日进 | 独立董事 | 2011-11-10 | 2015-01-05 |
赵曼 | 独立董事 | 2011-11-10 | 2015-01-05 |
杨汉刚 | 独立董事 | 2011-11-10 | 2014-10-27 |
杨本龙 | 独立董事 | 2011-11-10 | 2015-01-05 |
第6届董事会 起始日期:2008-05-30 终止日期:2010-01-04 | |||
何祥兴 | 董事 | 2008-05-30 | 2010-01-04 |
邢峻恺 | 董事 | 2008-05-30 | 2009-04-16 |
刘敢庭 | 独立董事 | 2008-05-30 | 2009-04-16 |
杨本龙 | 独立董事 | 2008-05-30 | 2011-11-09 |
何谧 | 董事长 | 2008-05-30 | 2011-11-09 |
廖洪 | 独立董事 | 2008-05-30 | 2011-11-09 |
杨汉刚 | 独立董事 | 2008-05-30 | 2011-11-09 |
欧阳建军 | 董事 | 2008-05-30 | 2011-11-09 |
陈日进 | 独立董事 | 2009-04-16 | 2011-11-09 |
赵曼 | 独立董事 | 2008-05-30 | 2011-11-09 |
王欣 | 董事 | 2008-05-30 | 2011-11-09 |
汪宏勇 | 董事会秘书 | 2008-05-30 | 2011-11-09 |
田建军 | 董事 | 2008-05-30 | 2011-11-09 |
何谧 | 董事 | 2008-05-30 | 2011-11-09 |
第5届董事会 起始日期:2005-05-28 终止日期:2008-05-29 | |||
田建军 | 董事 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
何谧 | 董事 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
李光忠 | 独立董事 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
张平 | 独立董事 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
孙振华 | 董事 | 2006-09-12 | 2008-05-29 |
胡电铃 | 董事 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
胡凤雷 | 董事 | 2005-05-28 | 2006-08-24 |
汪宏勇 | 董事会秘书 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
王欣 | 董事 | 2006-09-12 | 2008-05-29 |
廖清江 | 独立董事 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
欧阳建军 | 董事 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
何祥兴 | 董事 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
吴军 | 董事 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
邢峻恺 | 董事 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
桂亚兵 | 独立董事 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
潘建华 | 董事 | 2005-05-28 | 2006-08-24 |
何谧 | 董事长 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
刘敢庭 | 独立董事 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
舒广 | 董事 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 职务 | 起始日期 | 终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2015-01-06 终止日期:2018-01-05 | |||
李红 | 监事会主席 | 2015-01-06 | 2018-01-05 |
李红 | 监事 | 2015-01-06 | 2018-01-05 |
苏磊 | 监事 | 2015-01-06 | 2017-09-06 |
毛宁宁 | 监事 | 2017-09-06 | 2018-01-05 |
夏日东 | 职工代表监事 | 2015-01-06 | 2018-01-05 |
第7届监事会 起始日期:2011-11-10 终止日期:2015-01-05 | |||
傅建新 | 监事 | 2011-11-10 | 2015-01-05 |
傅建新 | 监事会主席 | 2011-11-10 | 2015-01-05 |
宋天德 | 监事 | 2011-11-10 | 2014-02-18 |
向阳花 | 职工代表监事 | 2011-11-10 | 2015-01-05 |
郭文超 | 职工代表监事 | 2011-11-10 | 2015-01-05 |
何峰 | 监事 | 2011-11-10 | 2015-01-05 |
第6届监事会 起始日期:2008-05-30 终止日期:2011-11-09 | |||
傅建新 | 监事会主席 | 2008-05-30 | 2011-11-09 |
傅建新 | 监事 | 2008-05-30 | 2011-11-09 |
廖新建 | 职工代表监事 | 2008-05-30 | 2011-11-09 |
宋天德 | 监事 | 2008-05-30 | 2011-11-09 |
第5届监事会 起始日期:2005-05-28 终止日期:2006-08-15 | |||
王欣 | 职工监事 | 2005-05-28 | 2006-08-15 |
宋天德 | 职工代表监事 | 2006-08-15 | 2008-05-29 |
刘宇栋 | 监事 | 2005-05-28 | 2006-08-24 |
廖新建 | 职工代表监事 | 2006-08-15 | 2008-05-29 |
胡凤雷 | 监事 | 2006-09-12 | 2008-05-29 |
傅建新 | 监事会主席 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
傅建新 | 监事 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
曹明义 | 职工监事 | 2005-05-28 | 2006-08-15 |
田野 | 监事 | 2005-05-28 | 2008-05-29 |
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 沃尔核材股票
- 新安股份股票
- 中联重科股票
- 青岛双星股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 福耀玻璃股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 科达股份股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 锦龙股份股票
- 深赛格股票
- 中国医药股票
- 奋达科技股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中色股份股票
- 中国高科股票
- 新疆天业股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 科大讯飞股票
- 承德露露股票
- 同仁堂股票
- 恒邦股份股票
- 万向钱潮股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 汉王科技股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 华发股份股票
- 御银股份股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 中通客车股票
- 华英农业股票
- 中国中铁股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 时代新材股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 苏州高新股票
- 中航资本股票
- 新五丰股票
- 精达股份股票
- 德赛电池股票
- 大港股份股票
- 成飞集成股票
- 中芯国际股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 双鹭药业股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 中金黄金股票
- 莱宝高科股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 七匹狼股票
- 洋河股份股票
- 维维股份股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 德豪润达股票
- 哈药股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 怡亚通股票
- 吉电股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 紫金矿业股票
- 康恩贝股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 永泰能源股票
- 中国国航股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 百大集团股票
- 华兰生物股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票